Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jan Evan Oskar Mellström
Jan Evan Oskar Mellström
19530603-XXXX
Ta kreditupplysning
Mellström, Jan Evan Oskar är en man född den 3 juni 1953 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Innehavare
MELLSTRÖM, JAN
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Teredo Verkstads Aktiebolag
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Nya Fastighetsaktiebolaget Silverudden
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kanalens Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
JEOM Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vattenkvarnen 2 Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Carlshofs Fastighetsholding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BIMERY Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bimery Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
M. Piltavers Fothälsovårdsforum i Nacka AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Säbygaraget AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Säbygaraget AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Labs Nutrition Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Carlshof Fastighetsförvaltning Handelsbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jan Evan Oskar Mellström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2024-08-26
Grisslinge Fastighetsutveckling AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2024-08-26
Grisslinge Fastighetsutveckling AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Teredo Verkstads Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Jan Evan Oskar Mellström
Tillbaka till sidans topp
Nya Fastighetsaktiebolaget Silverudden
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Jan Evan Oskar Mellström
Tillbaka till sidans topp