Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Digital Portfolio Control ( DPC ) AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Wite Development AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Winsula AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-19 |