Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jan Erik Lundgren
Jan Erik Lundgren
19400708-XXXX
Ta kreditupplysning
Lundgren, Jan Erik är en man född den 8 juli 1940 och är bosatt i Tyresö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
ONY Enterprise AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jan Erik Lundgren har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-03-17
Swedish Logistic Property Borås Stormen 4 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-11-21
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
ONY Enterprise AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Jan Erik Lundgren
Styrelseledamot
Jan Christer Lundgren
Ordförande
Jan Christer Lundgren
Styrelseledamot
Kenth Göran Almqvist
Verkställande direktör
Kenth Göran Almqvist
Tillbaka till sidans topp