Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | JJ Capital i Årjäng AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | JJ Capital i Årjäng AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Interjakt Invest II AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Onlinemassan.com in Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gränstrav i Årjäng AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Gränstrav i Årjäng AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Agent Workservice i Årjäng AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Batteriåsen Fastighetsutveckling i Årjäng AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Batteriåsen Fastighetsutveckling i Årjäng AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Property Invest Nordmarken AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Smedens Torg Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-25 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-07-07 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-01 |