Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | HHF Holding Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | HHF Holding Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NymanWänseth Byggmästare AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stensvik 1:133 Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stensvik 1:136 Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Eva Åhlin Redovisning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ärna Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ärna Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ärna 5:21 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ärna 5:21 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Rikari Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HHJ Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | JoNy Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-28 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-16 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-16 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-25 |