Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jan Bertil Jonsson
Jan Bertil Jonsson
19420801-XXXX
Ta kreditupplysning
Jonsson, Jan Bertil är en man född den 1 augusti 1942 och är bosatt i Nynäshamn
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Likvidator
Saksinvest Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Ingenjörsfirman G. Knutsson Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ekonomi Oktaven AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Finrummet i Uppland AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Mockup Simulation Sweden Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Abeille Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
IR Restauranger Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Enskilda Vattenverket Skandinavien AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Kungsholmens Kontorsmaskinförsäljning AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Bostadsrättsföreningen Mörby 15, Nynäshamn
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Arbetsrummet Ekonomisk förening
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Riksförbundet svensk delningsekonomi i Sverige ekonomisk förening
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jan Bertil Jonsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Revisor
Utträde: 2023-10-22
OB-KONSULT AKTIEBOLAG
Avregistrerad
Likvidator
Utträde: 2023-10-22
OB-KONSULT AKTIEBOLAG
Avregistrerad
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Saksinvest Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Jan Bertil Jonsson
Tillbaka till sidans topp
Ingenjörsfirman G. Knutsson Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Jan Bertil Jonsson
Tillbaka till sidans topp
Ekonomi Oktaven AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jan Bertil Jonsson
Styrelsesuppleant
Jessica Marie Jonsson
Tillbaka till sidans topp