Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Cherry Spelglädje AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Kej Communication Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Kej Communication Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bring You Media Services and Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Blueyellow Entertainment AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Wittstock-Banér | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-09 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-22 |