Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | JLT Mobile Computers AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | JLT Mobile Computers Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hockeyprojekt i Skåne AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Malmö Redhawks Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Huvudverket Konsult & Finans AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Huvudverket Konsult & Finans AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Huvudverket Konsult & Finans AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Zenzr Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kompani 3 Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Kompani 3 Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-01 |