Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-11 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-04 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-06-04 |