Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jan Anders Åström
Jan Anders Åström
19800502-XXXX
Ta kreditupplysning
Åström, Jan Anders är en man född den 2 maj 1980 och är bosatt i Karlstad
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
NEÅ Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jan Anders Åström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-09-04
Karlstad Västra Torp 1:93 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-01-26
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
NEÅ Förvaltning AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Maria Susanne Tronrud
Styrelseledamot
Jan Anders Åström
Styrelseledamot
Ida Katarina Bäcklund
Ordförande
Ida Katarina Bäcklund
Tillbaka till sidans topp