Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | J. Lodhi Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Wooshtec AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Wooshtec AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Northscan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bladecare AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-22 |