Org.nr: 559182-1060
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Moranson, Tomas | 2023-10-28 |
Styrelsesuppleant | Moranson, Linda | 2023-10-28 |
Styrelseledamot | Chatti, Vincent Mustafa | 2023-09-16 |
Styrelsesuppleant | Livani, Sofiah Pegah | 2023-09-16 |
Styrelseledamot | Sörbom, Jordan Per Gunder | 2023-09-13 |
Ordförande | Chatti, Vincent Mustafa | 2023-07-29 |
Styrelseledamot | Palacios De Åberg, Maria | 2023-07-29 |
Styrelseledamot | Chatti, Vincent Mustafa | 2023-07-29 |
Styrelseledamot | Marshall, Brea Mishelle | 2023-04-14 |
Ordförande | Bransell, Marcus Simon | 2023-01-13 |
Styrelseledamot | Nemat Shahi, Khodadad | 2023-01-13 |
Styrelseledamot | Bransell, Marcus Simon | 2023-01-13 |
Styrelsesuppleant | Pistool, Anna Rebecka | 2023-01-13 |
Styrelsesuppleant | Efazat, Sarir Abdolreza | 2022-02-16 |
Styrelseledamot | Hashemi Jam, Majid | 2021-10-30 |
Styrelsesuppleant | Hashemi Jam, Vahid | 2021-10-30 |