Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Orrön Energy AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-09-02 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-31 |