Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | La Grenouille Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | La Grenouille Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tjeue Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Operatören Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Operatören Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Investment AB La Grenouille | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Grodan Golf & Event AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Groupe Grenouille AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Viggobro AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | POD bolaget Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | La Grenouille Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-07 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-10-14 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-17 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-15 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-15 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-14 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-14 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-13 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-13 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-13 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-13 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-13 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-13 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-13 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-13 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-13 |