Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-22 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-29 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-09-30 |