Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-30 |