Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | LOI Thermprocess GmbH Germany Filial | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Förenade Elektriska Aktiebolaget | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | SwedeWater AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | Bertil Karmegran Reklam Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | key2automation AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Requisita AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Direct Communication Group DMK Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Jaan Kubja Revision & Konsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Trosahus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Bionordic Services AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Jaan Kubja revision | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-09-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-14 |