Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör | Koncar filial | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Koncar KET filial | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-20 |