Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | HABAU Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | HABAU Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-07-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-05 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-01-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-05 |