Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör | Trilar, Sweden filial | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-05-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-30 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-01-18 |