Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ismail Özkan
Ismail Özkan
19810201-XXXX
Ta kreditupplysning
Ismail Özkan är en man född den 1 februari 1981. Han är folkbokförd i Göteborg sedan 2024-09-17. Göteborg ligger i Göteborg kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Istan och Bul AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ismail Özkan har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-05-23
Mr.Mang al kolgrill AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-01-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Istan och Bul AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Kent Rune Johansson
Styrelsesuppleant
Ismail Özkan
Styrelseledamot
Halef Tekçakmak
Revisor
Konsultation och Revision Aktiebolag Konrev
Tillbaka till sidans topp