Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | ProNox Ekonomi & Redovisning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Ritorpsplatån | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Lilla Nysjön 2 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-22 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-01 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-26 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-04 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-08 |