Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Isak Cansu
Isak Cansu
19790227-XXXX
Ta kreditupplysning
Cansu, Isak är en man född den 27 februari 1979 och är bosatt i Uttran
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Ekonomerna NB & IC Personal AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Cansu Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
LCL Konsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tuvängens Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Ferfey Fastighter AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
NTIP Rest Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Spisa Pizza Ulriksdal AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Spisa pizza Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
La Jardin AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
FH Finans AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Spisa Pizza Sollentuna AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Spisa Pizza Hammarby Sjöstad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Ekonomerna NB & IC Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
G.I Sports AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Glasberga Gårdar
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Ekonomerna NB & IC Handelsbolaget
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Isak Cansu har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
Utträde: 2024-01-10
GC Invest AB
Aktivt
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-05-27
Nil Ekonomikonsult AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 9 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Ekonomerna NB & IC Personal AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ninos Barhanko
Styrelsesuppleant
Isak Cansu
Tillbaka till sidans topp
Cansu Invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Isak Cansu
Styrelsesuppleant
Lea Cansu
Tillbaka till sidans topp
LCL Konsult AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Nancy Chamoun
Styrelsesuppleant
Isak Cansu
Tillbaka till sidans topp