Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Lindahls Mejeriprodukter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Lindahls Mejeriprodukter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-05-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-10 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-18 |