Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor | Boo Hamra Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Rödhult Hill AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-05-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-02-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-02-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-02-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-02-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-02-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-23 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-08 |