Org.nr: 556264-9656
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Lyckman, Karl Magnus | 2024-06-10 |
Styrelseledamot | Lyckman, Karl Magnus | 2024-06-10 |
Huvudansvarig revisor | Jarnevi, Olof Fredrik | 2024-04-11 |
Huvudansvarig revisor | Eriksson, Per Jonas | 2024-01-06 |
Ordförande | Eriksson, Stig Erik Torbjörn | 2022-02-16 |
Styrelseledamot | Johansson Ullenvik, Clein | 2022-02-16 |
Styrelseledamot | Wisenborn Bellander, Irene Christina | 2022-02-16 |
Styrelseledamot | Eriksson, Stig Erik Torbjörn | 2022-02-16 |
Huvudansvarig revisor | Arvidsson Älgne, Helena Maria | 2022-02-16 |