Org.nr: 559329-9992
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Orlovska, Julia | 2024-03-28 |
Styrelseledamot | Adolfsson, Per Johan | 2023-11-23 |
Ordförande | Wickman, Casper Gustaf | 2023-07-04 |
Styrelseledamot | Wickman, Casper Gustaf | 2023-07-04 |
Ordförande | Bergsjö, Dag Henrik | 2022-10-14 |
Styrelseledamot | Bergsjö, Dag Henrik | 2022-10-14 |
Styrelseledamot | Popescu, Ana Maria | 2022-10-14 |