Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ingvar Martin Nilsson
Ingvar Martin Nilsson
19650115-XXXX
Ta kreditupplysning
Ingvar Martin Nilsson är en man född den 15 januari 1965. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2021-09-10. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Ockupanten
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ingvar Martin Nilsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern verkställande direktör
Utträde: 2023-04-13
LINET Sweden AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Ockupanten
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Thomas Birger Mårtensson
Styrelseledamot
Brittlis Catrin Jarl
Styrelseledamot
Per Leif Rune Rudin
Ordförande
Per Leif Rune Rudin
Styrelseledamot
Per-Arne Jonsson
Styrelseledamot
Ingvar Martin Nilsson
Styrelsesuppleant
Karin Matilda Klockhoff
Styrelseledamot
Gurmo Endale
Styrelsesuppleant
Carl Oscar Vilhelm Nyströmer
Styrelsesuppleant
Anita Elisabeth Werner
Tillbaka till sidans topp