Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | Ingstorp, Görel | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Färsbygdens Gräv och Anläggning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-05 |
||
Revisor Utträde: 2022-08-11 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-25 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-18 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-02 |