Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Ilka Fastighets Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-08-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-21 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-26 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-12 |