Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | VNDN Services AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Linje Tio Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Paradisco Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Divine Coast AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | BodBev AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Matilda Rosenblom AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Cocktails & Prebatch AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Tjoget Projects AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-25 |