Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ingrid Charlotta Otin
Ingrid Charlotta Otin
19810320-XXXX
Ta kreditupplysning
Otin, Ingrid Charlotta är en kvinna född den 20 mars 1981 och är bosatt i Ulricehamn
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
OCM Projekt AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ingrid Charlotta Otin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-11-09
Ulricehamns Mark & Fastighetsexploatering AB
Konkurs...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-07-06
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
OCM Projekt AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Martin Axel Christer Otin
Styrelsesuppleant
Ingrid Charlotta Otin
Tillbaka till sidans topp