Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ingrid Britta Elisabeth Essén
Ingrid Britta Elisabeth Essén
19781124-XXXX
Ta kreditupplysning
Essén, Ingrid Britta Elisabeth är en kvinna född den 24 november 1978 och är bosatt i Örebro
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Mixvik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ingrid Britta Elisabeth Essén har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-02-09
SLLB AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-01-04
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Mixvik AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Gustav Mikael Essén
Styrelsesuppleant
Ingrid Britta Elisabeth Essén
Tillbaka till sidans topp