Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ingrid Anne Mari Bergman Jokio
Ingrid Anne Mari Bergman Jokio
19540306-XXXX
Ta kreditupplysning
Bergman Jokio, Ingrid Anne Mari är en kvinna född den 6 mars 1954 och är bosatt i Bandhagen
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ingrid Anne Mari Bergman Jokio har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-04-18
Stockholm Business Region AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-02-17
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Gunnel Margareta Färm
Styrelsesuppleant
Kjell Gustaf Grandin
Styrelseledamot
Bo Anders Arkelsten
Lekmannarevisorssuppleant
Bengt Åke Hansson
Styrelsesuppleant
Ingrid Anne Mari Bergman Jokio
Lekmannarevisor
Eva Madelaine Lundberg
Styrelsesuppleant
Jörgen Stig Arthur Gyllenblad
Extern firmatecknare
Torbjörn Falksund
Extern firmatecknare
Per Niklas Hans Björkman
Extern firmatecknare
Nancy Christina Grothe
Styrelseledamot
Hans Svante Linusson
Huvudansvarig revisor
Erik Oskar Wall
Extern verkställande direktör
Sven Fredrik Söderholm
Extern firmatecknare
Susanne Anncharlotte Hänsel Lee
Styrelseledamot
Ulf Richard Walther
Styrelseledamot
Per Anders Tobias Johansson
Styrelseledamot
Lars Josef Roland Strömgren
Ordförande
Lars Josef Roland Strömgren
Styrelsesuppleant
Sara Carolin Evander
Styrelsesuppleant
Ebba Maria Tornérhielm
Styrelseledamot
Erik Anders Olof Engström
Styrelsesuppleant
Anna Alexandra Strömbäck
Styrelsesuppleant
Jacob Wilhelm Nilsson Lehmusjärvi
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp