Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ingrid Anette Yvonne Åsbjer
Ingrid Anette Yvonne Åsbjer
19490730-XXXX
Ta kreditupplysning
Ingrid Anette Yvonne Åsbjer är en kvinna född den 30 juli 1949. Hon är folkbokförd i Stockholm sedan 2023-11-17. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Åsbjer Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ingrid Anette Yvonne Åsbjer har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-03-07
Åsbjer Fastigheter AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-13
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-03-13
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Åsbjer Consulting AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sten Torsten Åsbjer
Styrelsesuppleant
Ingrid Anette Yvonne Åsbjer
Tillbaka till sidans topp