Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Inger Marie Elisabeth Nilsson
Inger Marie Elisabeth Nilsson
19620420-XXXX
Ta kreditupplysning
Nilsson, Inger Marie Elisabeth är en kvinna född den 20 april 1962 och är bosatt i Halmstad
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Riksbyggen Bostadsrättsförening Halmstadshus nr 18
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Inger Marie Elisabeth Nilsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-01-13
Sista versen 77554 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-01-28
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Riksbyggen Bostadsrättsförening Halmstadshus nr 18
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karin Evy Birgitta Eriksson
Styrelseledamot
Irene Britt Marie Bolander Lindholm
Styrelseledamot
Ersin Hergül
Ordförande
Ersin Hergül
Styrelseledamot
Inger Marie Elisabeth Nilsson
Styrelseledamot
Per Jonas Karlsson
Styrelseledamot
Marie G C Marielle Svahn Esmaili
Styrelsesuppleant
Thomas Gert Benny Blomqwist
Styrelsesuppleant
Carl-Gustaf Kristofer Rönnqvist
Styrelsesuppleant
Jonas Marschall
Tillbaka till sidans topp