Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Inger Ethel Maria Söderström
Inger Ethel Maria Söderström
19520630-XXXX
Ta kreditupplysning
Söderström, Inger Ethel Maria är en kvinna född den 30 juni 1952 och är bosatt i Skellefteå
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
RESURSHUSET Tore Söderström Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Inger Ethel Maria Söderström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-12-23
Skellefteå Golf Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-10-28
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656262 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
RESURSHUSET Tore Söderström Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Tore Sören Söderström
Styrelsesuppleant
Inger Ethel Maria Söderström
Tillbaka till sidans topp