Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | Ersberg Söderin, Inger | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Valla | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-01 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-14 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-10 |