Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Inger Birgitta Thorlund
Inger Birgitta Thorlund
19430828-XXXX
Ta kreditupplysning
Thorlund, Inger Birgitta är en kvinna född den 28 augusti 1943 och är bosatt i Höllviken
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Maria Thorlund Keramik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Inger Birgitta Thorlund har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-02-21
Thorlund Fastighets AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Maria Thorlund Keramik AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Inger Birgitta Thorlund
Styrelseledamot
Maria Susanne Thorlund
Tillbaka till sidans topp