Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Inger Birgitta Svanberg
Inger Birgitta Svanberg
19610723-XXXX
Ta kreditupplysning
Inger Birgitta Svanberg är en kvinna född den 23 juli 1961. Hon är folkbokförd i Frösön sedan 0001-01-01. Frösön ligger i Östersund kommun, Jämtlands län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Betjäningen Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Inger Birgitta Svanberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-02-20
Slutplattan SARPO 118974 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-02-01
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Betjäningen Fastigheter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Gunhild Elisabet Vestin
Extern firmatecknare
Sigurd Dane Svanberg
Styrelseledamot
Inger Birgitta Svanberg
Tillbaka till sidans topp