Org.nr: 556058-4939
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | PricewaterhouseCoopers AB | 2024-06-19 |
Huvudansvarig revisor | Salander, Eric Gunnar | 2022-11-11 |
Styrelseledamot | Bertfelt, Olle Bertil Olof | 2022-06-29 |
Huvudansvarig revisor | Lihammar, Beata | 2022-06-29 |
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag | 2022-06-29 |
Revisorssuppleant | Andersson, Johan Christian | 2022-06-29 |
Styrelseledamot | Rousset, Patrick Roger | 2021-12-29 |
Styrelseledamot | Sedelius, Rickard Eric Kristoffer | 2021-12-29 |