Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | JI Redovisning och konsultation AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Ingemarsson, Karl Edward Jonas | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-21 |