Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Conscientia Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | UDDA TRANSLATION AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-17 |