Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ingela Camilla Garnman
Ingela Camilla Garnman
19700815-XXXX
Ta kreditupplysning
Garnman, Ingela Camilla är en kvinna född den 15 augusti 1970 och är bosatt i Kalmar
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Begeland Förvaltnings AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ingela Camilla Garnman har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-03-30
Slutplattan SOVGI 112879 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-04-02
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Begeland Förvaltnings AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Barbro Kerstin Marianne Begeland
Ordförande
Barbro Kerstin Marianne Begeland
Styrelseledamot
Lennart Mårtensson
Styrelsesuppleant
Ingela Camilla Garnman
Styrelsesuppleant
Lisa Helena Begeland
Tillbaka till sidans topp