Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Luleåhus nr 18 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Sundshusen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Tigern | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggens Bostadsrättsförening Luleåhus nr 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Kalixhus nr 4 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Kalixhus nr 5 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Piteåhus nr 3 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-08 |