Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ingeborgs Johan Yngve Magnus Linder
Ingeborgs Johan Yngve Magnus Linder
19780810-XXXX
Ta kreditupplysning
Linder, Ingeborgs Johan Yngve Magnus är en man född den 10 augusti 1978 och är bosatt i Burträsk
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Burliden Lantbruk Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Grumpy and Old Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Visual Magic Education AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Creative Crowd AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Creative Crowd AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nordsken Handlingskraft AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Nordsken Handlingskraft AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Nordsken Handlingskraft AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Elva Sustainable Systems AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mind Detonator AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Mind Detonator AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Throw away company AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Throw away company AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gumlin Games AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
RNI Games AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
RNI Games AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ingeborgs Johan Yngve Magnus Linder har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2024-05-23
Elva Sustainable Systems AB
Vilande
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Burliden Lantbruk Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Ingeborgs Anna Maria Linder
Styrelseledamot
Ingeborgs Johan Yngve Magnus Linder
Tillbaka till sidans topp
Grumpy and Old Group AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Johan Lindblom
Verkställande direktör
Lars Johan Lindblom
Ordförande
Lars Johan Lindblom
Huvudansvarig revisor
Lars Mikael Edman
Styrelseledamot
Erik Olof Magnus Johansson
Styrelseledamot
Ingeborgs Johan Yngve Magnus Linder
Revisor
Bright Norr AB
Tillbaka till sidans topp
Visual Magic Education AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Johan Lindblom
Ordförande
Lars Johan Lindblom
Huvudansvarig revisor
Lars Mikael Edman
Styrelseledamot
Erik Olof Magnus Johansson
Verkställande direktör
Erik Olof Magnus Johansson
Styrelseledamot
Ingeborgs Johan Yngve Magnus Linder
Styrelseledamot
Rickard Sven Lennart Wallin
Revisor
Bright Norr AB
Tillbaka till sidans topp