Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Inga Christina Thunberg
Inga Christina Thunberg
19510406-XXXX
Ta kreditupplysning
Inga Christina Thunberg är en kvinna född den 6 april 1951. Hon är folkbokförd i Hägersten sedan 2020-05-16. Hägersten ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Fagerviksstigens Bredband Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Inga Christina Thunberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-12-12
Termino C 10499 AB
Fusion...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-04-17
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708404 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Fagerviksstigens Bredband Ekonomisk förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Inga Christina Thunberg
Styrelseledamot
Inga Kristina Margareta Alfredsson
Styrelsesuppleant
Karin Elise Carlsdotter Ankar
Styrelseledamot
Sven Billy Källander
Styrelseledamot
Björn Wedén
Ordförande
Björn Wedén
Revisor
Jan Teodor Sigfrid Akalla
Tillbaka till sidans topp