Org.nr: 559328-3368
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Åkesson, Malin Terése | 2024-09-25 |
Ordförande | Bjerke, Halvor | 2024-07-05 |
Styrelseledamot | Bjerke, Halvor | 2024-07-05 |
Verkställande direktör | Bjerke, Halvor | 2024-07-05 |
Ordförande | Hartog, Robert Emile | 2023-09-20 |
Styrelseledamot | Hartog, Robert Emile | 2023-09-20 |
Styrelseledamot | Friedman, Joshua Sallen | 2023-09-20 |
Delgivningsbar person | Slettengren, Ian Jacob Knut | 2023-01-28 |
Styrelseledamot | Brejke, Halvor | 2022-12-17 |
Verkställande direktör | Brejke, Halvor | 2022-12-17 |
Styrelsesuppleant | Nesse, Wiljar Inge | 2022-08-13 |