Org.nr: 556471-0829
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Masala, Hanna | 2024-08-12 |
Ordförande | Larsson, Pär Jonas | 2024-05-30 |
Styrelseledamot | Larsson, Pär Jonas | 2024-05-30 |
Extern verkställande direktör | Höglund, Johan Wilhelm | 2024-01-26 |
Ordförande | haasmaa, Heikki Hannu Antonio | 2023-06-14 |
Styrelseledamot | haasmaa, Heikki Hannu Antonio | 2023-06-14 |
Styrelseledamot | Lindbom, Jan Erik | 2023-06-14 |
Ordförande | Virtanen, Teemu Mikael | 2023-03-03 |
Styrelseledamot | Virtanen, Teemu Mikael | 2023-03-03 |
Styrelseledamot | Karlsson, Heidi Kaarina | 2023-03-03 |
Revisor | Kron, Bengt Gottfrid | 2022-05-20 |