Org.nr: 556251-0791
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Bergqvist, Carl Johan | 2023-10-18 |
Styrelseledamot | Zanders, Ramon | 2023-06-01 |
Styrelsesuppleant | van den Heuvel, Ivo Martinus Cornelis | 2022-12-08 |
Extern verkställande direktör | Larsson, Stefan Christer | 2022-05-11 |